Распоряжение Президента УР от 22 апреля 2008 г. N 91-РП
"О внесении изменений в распоряжение Президента Удмуртской
Республики от 3 февраля 2005 года N 19-РП "О контроле за ходом
реализации Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы"
1. Внести в распоряжение Президента Удмуртской Республики от 03 февраля 2005 года N 19-РП "О контроле за ходом реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы" следующие изменения:
1) включить в состав экспертной группы по контролю за ходом реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы следующих лиц:
Бунтова Семена ректора Государственного образовательного
Демьяновича учреждения высшего профессионального образования
"Удмуртский государственный университет",
профессора (по согласованию)
Васильева Сергея генерального директора открытого акционерного
Семеновича общества "Ижевский механический завод "Купол",
председателя промышленно-экономической Ассоциации
Удмуртии "Развитие" (по согласованию)
Гальцина Андрея председателя постоянной комиссии Государственного
Ивановича Совета Удмуртской Республики по экономической
политике, промышленности и инвестициям (по
согласованию)
Соловьева Александра Председателя Государственного Совета Удмуртской
Васильевича Республики (по согласованию)
Сосновского Валерия министра внутренних дел по Удмуртской Республике
Владимировича (по согласованию);
2) исключить из состава экспертной группы по контролю за ходом реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы Арзамасцева Н.Е., Белоголовкина Д.Е., Журавлева В.А., Семенова И.Н., Титова А.Л.;
3) наименование должностей следующих лиц изложить в следующей редакции:
Осколкова А.Э. - "генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (Управляющая компания "Комос"), руководитель депутатской фракции "Справедливая Россия" в Государственном Совете Удмуртской Республики";
Прасолова А.М. - "начальник федерального государственного унитарного предприятия "Управление специального строительства по территории N 8 при Федеральном агентстве специального строительства", руководитель депутатской фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Удмуртской Республики";
4) в наименовании должности Валиахметова И.Н. слова ", председатель промышленно-экономической Ассоциации Удмуртии "Развитие" исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент Удмуртской Республики |
А.А.Волков |
г.Ижевск
22 апреля 2008 года
N 91-РП
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Президента УР от 22 апреля 2008 г. N 91-РП "О внесении изменений в распоряжение Президента Удмуртской Республики от 3 февраля 2005 года N 19-РП "О контроле за ходом реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы"
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания
Текст распоряжения опубликован на сайте Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики в сети Интернет http://www.udmurt.ru от 25 апреля 2008 г.
Текст распоряжения предоставлен Администрацией Президента и Правительства Удмуртской Республики по договору об информационно-правовом сотрудничестве
Настоящее распоряжение фактически прекратило действие
Распоряжением Президента УР от 3 марта 2010 г. N 44-РП Распоряжение Президента УР от 3 февраля 2005 г. N 19-РП признано утратившим силу