Постановление Губернатора Ставропольского края
от 21 июня 2005 г. N 336
"О внесении изменений в состав совета по экономической и общественной
безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением
Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37"
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 марта 2006 г. N 100 настоящее постановление признано утратившим силу со дня подписания названного постановления
Постановляю:
1. Внести изменения в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37 "О совете по экономической и общественной безопасности Ставропольского края" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 26 декабря 2002 г. N 626, от 26 января 2004 г. N 22, от 27 декабря 2004 г. N 768, от 17 января 2005 г. N 13), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Ставропольского края:
от 26 декабря 2002 г. N 626 "О внесении изменений в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края";
от 26 января 2004 г. N 22 "О внесении изменений и дополнений в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37";
от 27 декабря 2004 г. N 768 "О внесении дополнения в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37";
от 17 января 2005 г. N 13 "О внесении изменений в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края |
А.Л.Черногоров |
Состав
совета по экономической и общественной безопасности
Ставропольского края
(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края
от 21 июня 2005 г. N 336)
(утв. постановлением Губернатора Ставропольского края
от 25 января 2002 г. N 37)
Черногоров Александр - Губернатор Ставропольского края,
Леонидович председатель совета
Бондарев Василий - секретарь совета
Павлович
Члены совета:
Вардосанидзе Сергей - министр здравоохранения Ставропольского края
Лаврентьевич
Гаевский Валерий - первый заместитель председателя
Вениаминович Правительства Ставропольского края - министр
экономического развития и торговли
Ставропольского края
Гаркуша Владимир - первый заместитель председателя
Федорович Правительства Ставропольского края - министр
сельского хозяйства Ставропольского края
Гонтарь Юрий - председатель Государственной Думы
Афанасьевич Ставропольского края (по согласованию)
Дуканов Олег - начальник управления Федеральной службы
Михайлович безопасности Российской Федерации по
Ставропольскому краю (по согласованию)
Забродин Анатолий - начальник Краснознаменного Северо-
Иванович Кавказского пограничного управления
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (по согласованию)
Золотухина Алла - заместитель председателя Правительства
Федоровна Ставропольского края
Калиничев Борис - вице-губернатор Ставропольского края
Геннадьевич
Карабут Алексей - министр труда и социальной защиты населения
Павлович Ставропольского края
Клименко Сергей - заместитель начальника главного управления
Александрович внутренних дел Ставропольского края,
начальник управления по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями
(по согласованию)
Клименченко Александр - начальник управления Федеральной службы
Павлович Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Ставропольскому краю
(по согласованию)
Клюшников Геннадий - заместитель председателя Правительства
Михайлович Ставропольского края - министр
промышленности, транспорта и связи
Ставропольского края
Ковалев Дмитрий - исполняющий обязанности руководителя
Сергеевич управления Федеральной регистрационной
службы по Ставропольскому краю - главный
государственный регистратор
Ставропольского края (по согласованию)
Ковалев Николай - руководитель территориального управления
Григорьевич Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ставропольскому краю (по согласованию)
Кривенко Михаил - начальник управления Федеральной службы
Иванович исполнения наказаний по Ставропольскому краю
(по согласованию)
Михайленко Виталий - руководитель администрации Кавказских
Иванович Минеральных Вод - особо охраняемого
эколого-курортного региона Российской
Федерации, первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Одер Игорь - начальник Главного управления Министерства
Владимирович Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю (по согласованию)
Орешков Александр - заместитель председателя Правительства
Николаевич Ставропольского края - министр жилищно-
коммунального хозяйства, строительства
и архитектуры Ставропольского края
Пальцев Николай - заместитель председателя Правительства
Иванович Ставропольского края
Погорелова Татьяна - заместитель председателя Правительства
Александровна Ставропольского края - министр финансов
Ставропольского края
Ренскова Татьяна - исполняющая обязанности руководителя
Геннадьевна управления Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому краю (по согласованию)
Рыжинков Владимир - заместитель председателя Правительства
Михайлович Ставропольского края - министр имущественных
отношений Ставропольского края
Сапрунов Александр - начальник главного управления внутренних
Георгиевич дел Ставропольского края (по согласованию)
Селюков Алексей - уполномоченный по правам человека
Иванович в Ставропольском крае
Татаренко Виталий - военный комиссар Ставропольского края
Тихонович (по согласованию)
Шаповалов Валерий - заместитель председателя Правительства
Анатольевич Ставропольского, руководитель аппарата
Правительства Ставропольского края
Шаповалов Владимир - ректор государственного образовательного
Александрович учреждения высшего профессионального
образования "Ставропольский государственный
университет" (по согласованию)
Юдин Александр - начальник Центра специальной связи и
Владимирович информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Ставропольском крае
(по согласованию)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Губернатора Ставропольского края от 21 июня 2005 г. N 336 "О внесении изменений в состав совета по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2002 г. N 37"
Постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован в "Сборнике законов и других правовых актов Ставропольского края" от 30 июля 2005 г. N 17 (167)
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 марта 2006 г. N 100 настоящее постановление признано утратившим силу со дня подписания названного постановления