N
|
Должности гражданской службы, включенные в перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация
|
ФИО гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы в порядке ротации, срок действия служебного контракта по замещаемой в порядке ротации должности
|
ФИО гражданского служащего, назначаемого на должность в порядке ротации, планируемый срок действия служебного контракта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.
|
Заместитель руководителя Департамента, начальник управления экономики Департамента экономики Орловской области
|
Савкин Юрий Вячеславович
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Шахов Дмитрий Валерьевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
2.
|
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Шахов Дмитрий Валерьевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Савкин Юрий Вячеславович
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
3.
|
Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
|
Блохин Денис Анатольевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Шайкин Григорий Николаевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
4.
|
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
|
Шайкин Григорий Николаевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Блохин Денис Анатольевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
5.
|
Заместитель начальника управления, начальник отдела государственных капитальных вложений и развития территорий управления государственных программ и инвестиций Департамента экономики Орловской области
|
Киреева Оксана Вячеславовна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Черных Елена Николаевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
6.
|
Заместитель начальника управления, начальник отдела организации государственных закупок управления государственных закупок Департамента экономики Орловской области
|
Черных Елена Николаевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Киреева Оксана Вячеславовна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
7.
|
Заместитель начальника управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Верижникова Елена Дмитриевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Перелыгин Максим Валерьевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
8.
|
Заместитель начальника управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Перелыгин Максим Валерьевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Верижникова Елена Дмитриевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
9.
|
Заместитель начальника управления - начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области
|
Иобст Наталья Юрьевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Николаев Владимир Олегович
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
10.
|
Заместитель начальника управления - начальник отдела лечебно-профилактической помощи населению управления здравоохранения Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области
|
Николаев Владимир Олегович
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Иобст Наталья Юрьевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
11.
|
Начальник отдела контроля за рациональным использованием средств областного бюджета контрольного управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
|
Шалаев Юрий Николаевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Пахомов Альберт Вячеславович
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
12.
|
Начальник отдела контроля за эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности области, контрольного управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
|
Пахомов Альберт Вячеславович
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Шалаев Юрий Николаевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
13.
|
Начальник отдела контроля за деятельностью органов исполнительной власти контрольного управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
|
Никишина Ольга Владимировна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Павлюк Оксана Владимировна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
14.
|
Начальник отдела контроля государственных закупок и долговых обязательств контрольного управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
|
Павлюк Оксана Владимировна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Никишина Ольга Владимировна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
15.
|
Начальник бюджетного отдела управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Маликов Владимир Анатольевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Жирова Светлана Владимировна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
16.
|
Начальник отдела отраслевого финансирования управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Тоница Ирина Евгеньевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Маликов Владимир Анатольевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
17.
|
Начальник отдела финансового контроля управления финансов Департамента финансов Орловской области
|
Жирова Светлана Владимировна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Тоница Ирина Евгеньевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
18.
|
Начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления государственных программ и инвестиций Департамента экономики Орловской области
|
Антонцев Сергей Юрьевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Парамонов Борис Васильевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
19.
|
Начальник отдела координации и мониторинга государственных программ управления государственных программ и инвестиций Департамента экономики Орловской области
|
Парамонов Борис Васильевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Антонцев Сергей Юрьевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
20.
|
Начальник отдела межведомственного взаимодействия управления образования Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
|
Гирич Елена Георгиевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Шнякина Инна Алексеевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
21.
|
Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
|
Шнякина Инна Алексеевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Гирич Елена Георгиевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
22.
|
Начальник отдела молодежных программ управления по делам молодежи Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
|
Андрюшенков Игорь Евгеньевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Сиротов Андрей Николаевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
23.
|
Начальник отдела молодежной политики управления по делам молодежи Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
|
Сиротов Андрей Николаевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Андрюшенков Игорь Евгеньевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
24.
|
Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса Управления по тарифам Орловской области
|
Птушкина Ольга Викторовна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Головкова Эльвира Александровна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
25.
|
Начальник отдела регулирования тарифов и анализа в сфере теплоэнергетики и платных услуг Управления по тарифам Орловской области
|
Головкова Эльвира Александровна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Птушкина Ольга Викторовна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
26.
|
Начальник отдела договорной работы и администрирования платежей Управления государственного имущества Орловской области
|
Морозов Дмитрий Леонидович
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Андреева Светлана Александровна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
27.
|
Начальник отдела юридических лиц Управления государственного имущества Орловской области
|
Андреева Светлана Александровна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Любимов Александр Сергеевич
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
28.
|
Начальник отдела учета государственного имущества Управления государственного имущества Орловской области
|
Любимов Александр Сергеевич
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Морозов Дмитрий Леонидович
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
29.
|
Начальник отдела использования и воспроизводства лесов Управления лесами Орловской области
|
Вороненкова Нина Алексеевна
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Лебедев Игорь Вадимович
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|
30.
|
Начальник отдела государственного лесного контроля, надзора, охраны и защиты лесов Управления лесами Орловской области
|
Лебедев Игорь Вадимович
15 августа 2013 года - 14 августа 2018 года
|
Вороненкова Нина Алексеевна
15 августа 2018 года - 14 августа 2023 года
|