В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2023 г. N 160 "Об автономных учреждениях Республики Саха (Якутия)", в связи с кадровыми изменениями:
1. Утвердить составы наблюдательных советов автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2020 г. N 107-р "О наблюдательных советах автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации";
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2022 г. N 775-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2020 г. N 107-р "О наблюдательных советах автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации".
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Семенова А.А.
Председатель Правительства |
К. Бычков |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 4 марта 2024 г. N 238-р
Составы
наблюдательных советов автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации
Состав
наблюдательного совета государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Сахапечать"
Борисова О.Б. |
- |
начальник отдела управления персоналом государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Сахапечать" |
Кривошапкин И.А. |
- |
директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр инфокоммуникационных технологий" |
Сосина А.А. |
- |
главный специалист отдела распоряжения, учета и разграничения госсобственности государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство имущества" |
Захарова Е.А. |
- |
заместитель генерального директора акционерного общества "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) |
Куприянова А.М. |
- |
руководитель финансово-экономического отдела - главный бухгалтер государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Сахапечать" |
Матвеев А.П. |
- |
руководитель отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
Сидоров О.Г. |
- |
председатель ассоциации "Писатели Якутии", заведующий кафедрой журналистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" (по согласованию) |
Состав
наблюдательного совета государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Детское издательство "Кэскил" им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа"
Макарова Н.В. |
- |
главный эксперт Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский центр", руководитель Регионального ресурсного центра "Навигаторы детства" (по согласованию) |
Матвеев А.П. |
- |
руководитель отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
Матвеева С.А. |
- |
главный редактор редакций газеты "Кэскил", журнала "Чуораанчык" Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Детское издательство "Кэскил" им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа" |
Романова С.В. |
- |
главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
Софронеева В.В. |
- |
директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Саха гимназия" (по согласованию) |
Посельский С.С. |
- |
председатель республиканской общественной организации "Общественная организация молодых мелодистов - исполнителей Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) |
Птицына В.П. |
- |
директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
Состав
наблюдательного совета автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Издательский дом "Ил Тумэн"
Бочкарева Г.А. |
- |
шеф-редактор автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Издательский дом "Ил Тумэн" |
Романова С.В. |
- |
главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
Кириллина В.И. |
- |
заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
Шилов А.Д. |
- |
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Медиагруппа "Ситим" (по согласованию) |
Матвеев А.П. |
- |
руководитель отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
Саввин А.А. |
- |
генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) |
Филиппова С.В. |
- |
экономист автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Издательский дом "Ил Тумэн" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 марта 2024 г. N 238-р "О наблюдательных советах автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации"
Опубликование:
-